PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Korff gen. Schmising, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Klemens | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1834-04-18 Suche | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Klemens August Karl Hillebrand Caspar Hubert | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 21.08.1860, Muffendorf: Fürstenberg, Ferdinande Levina Felicitas Walpurga Huberta von (20.11.1840-20.03.1909), Eltern: Joseph Karl von Fürstenberg und Maria von Wolff-Metternich zur Gracht | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1921-03-25 Suche | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||
VATER | Korff gen. Schmising, Klemens | |||||||||||||||||||
MUTTER | Merveldt, Pauline Maria Franziska von | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Halle, Kreis | Landrat/Landrätin | 6 | 1896-10-26 - 1911-06-15 | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn von Klemens von Korff gen. Schmising; Rittergutsbesitzer auf Tatenhausen Kreis Halle. 1854 Zeugnis der Reife; Universität Bonn, 3 Semester Jura und Nationalökonomie; Universität Göttingen, 2 Semester Jura und Nationalökonomie; 01.04.1856-1857 Einjährig Freiwilliger beim Westfälischen Kürassier-Regiment Nr. 4; zuletzt Rittmeister der Landwehr-Kavallerie; 28.10.1858 Erlaubnis zur Teilnahme an den Geschäften der Regierung Münster zwecks Ausbildung zum Landrat; die Beschäftigung dauerte bis 01.04.1860; 1864 Wahl zum Kreisdeputierten Kreis Halle; 18.09.1896 vom Kreistag einstimmig zum Landrat Kreis Halle vorgeschlagen; 26.10.1896 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Halle); 15.06.1911 Entlassung aus dem Staatsdienst mit Pension auf Gesuch. Direktor des Minden-Ravensbergisch landwirtschaftlichen Hauptvereins; Vorstandsmitglied der Landwirtschaftskammer für Westfalen; Mitglied des Herrenhauses auf Lebenszeit; Mitglied des Provinziallandtags; Kronenorden II. Klasse mit Stern; Malteser-Orden; preußischer Kammerherr; Schloßhauptmann von Münster mit dem Prädikat Exzellenz; Roter Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub und (beim Ausscheiden) Stern. StA Münster, PA Reg. Münster Nr. 93; Reg. Minden Präsidialregistratur Nr. 557; StA Detmold, PA Reg. Minden Nr. 522; Detmold Reg., Personalbogen; Akte betr. die Verwaltung des Landratsamtes des Kr. Halle (1897-1932); GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 5219. | |||||||||||||||||||
QUELLE | Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 137, S. 298f. | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-19 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 927 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per856 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang |